ymddiriedolwyr STRICKLANDGATE HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1027444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN JAMES LEIGH | Cadeirydd | 14 March 2014 |
|
|
||||||
David Sykes | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||||
Rob Best | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||||
Craig Russell | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||||
COLIN RANSHAW | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||||
Margaret Belk | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||||
SYLVIA EMMOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.