Hanes ariannol Norfolk and Norwich SEND Association
Rhif yr elusen: 1027466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.41m | £1.36m | £1.58m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.26m | £1.25m | £1.36m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £668.50k | £715.70k | N/A | N/A | £790.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.25k | £51.42k | £797.04k | £729.00k | £295.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £75.49k | £346.49k | £66.41k | £21.31k | £513.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £311.63k | £325.68k | £135.46k | £319.89k | £375.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £875.13k | £732.42k | £1.16m | £1.23m | £796.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £581 | £748 | £158 | £2.34k | £3.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £38.93k | £0 | £9 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £908.16k | £919.66k | £947.31k | £984.12k | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £324.28k | £336.99k | £299.03k | £368.88k | £322.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.58k | £4.77k | £5.76k | £6.78k | £6.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.