Hanes ariannol PLAYMATES PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1027480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £196.06k | £214.35k | £240.09k | £262.58k | £200.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.53k | £202.93k | £198.25k | £207.08k | £248.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £171.52k | £214.35k | £216.14k | £212.68k | £200.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.