Hanes ariannol THE COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1027525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £80.75k £79.64k £91.52k £99.30k £86.25k
Cyfanswm gwariant £89.75k £90.72k £95.93k £94.41k £102.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £75.01k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £500 N/A