Hanes ariannol LODGE PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1027604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £73.09k £53.55k £66.78k £67.18k £83.97k
Cyfanswm gwariant £62.14k £53.00k £62.43k £69.36k £77.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £65.86k N/A £72.83k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.50k N/A N/A N/A