Hanes ariannol CHELLS MANOR COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1027705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.51k £28.56k £34.45k £40.83k £51.99k
Cyfanswm gwariant £40.60k £37.90k £45.85k £43.72k £56.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.98k £7.22k £1.00k £3.86k