ISLAND YOUTH WATER ACTIVITIES CENTRE (ISLE OF WIGHT) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Island Youth Water Activities Centre is operated for the benefit of young people on the Isle of Wight. Our prime aim is the provision of a variety of water-based experiences, which combine challenge safety and enjoyment. Our secondary aim is to provide training to national standards for young people and potential instructors (of any age).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 27 Hydref 1993: Cofrestrwyd
- 17 Rhagfyr 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171.57k | £181.05k | £140.96k | £140.63k | £105.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.46k | £150.79k | £156.37k | £140.27k | £130.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 11 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 11 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 11 Rhagfyr 2015 | 314 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 11 Rhagfyr 2015 | 314 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 16 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 16 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 14 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 14 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23RD JULY 1992, AS AMENDED 28TH AUGUST 1993
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF FACILITIES AND TRAINING IN A WIDE RANGE OF WATER BASED SPORTS AND OTHER ACTIVITIES, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE AIM OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS 2 TO PROVIDE TRAINING TO NATIONAL STANDARDS FOR SUCH YOUNG PEOPLE AND POTENTIAL INSTRUCTORS
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE ISLE OF WIGHT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window