ymddiriedolwyr Turning Tides Homelessness
Rhif yr elusen: 1027832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Rosser | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Marianne Wright | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Daniel Keech | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Nicholas Beverley-Hedger | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Bill Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Jane Lodge | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Timothy Cooper | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Martin Quinn | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
DUNCAN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Ian Mintram | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
RICHENDA MARGARET KULLAR | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.