LI TIM OI FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Li Tim Oi Foundation provides grants for Anglican women in the two-thirds world to train for Christian work in their own countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Angola
- Brasil
- Bwrwndi
- Cenia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Ghana
- Gweriniaeth De Swdan
- India
- Lesotho
- Pakistan
- Rwanda
- Tanzania
- Uganda
- Ynysoedd Solomon
- Y Swdan
- Zambia
Llywodraethu
- 29 Hydref 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Nam | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Mandy Marshall | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
TARIRO JULIAN MATSVERU | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Jane Basa Namurye | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|||||
Professor Martyn William Percy | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.93k | £31.50k | £36.35k | £30.09k | £57.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.81k | £102.18k | £197.27k | £170.54k | £234.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 08 OCT 1993 as amended on 22 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) ADVANCING THE EDUCATION OF WOMEN ENGAGED IN THEOLOGICAL STUDIES OR WORK WITHIN THE ANGLICAN COMMUNION (2) CARRYING OUT SUCH OTHER LEGALLY CHARITABLE PURPOSES FOR THE ADVANCEMENT OF THE MINISTRY OF WOMEN WITHIN THE ANGLICAN COMMUNION AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flint House
The Street
Selmeston
POLEGATE
East Sussex
BN26 6UD
- Ffôn:
- 01323819313
- E-bost:
- ADMIN@LTOF.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window