ymddiriedolwyr LI TIM OI FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1027837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christina Henking Muller Rees CBE | Cadeirydd | 06 June 2022 |
|
|||||
Rev Mark Nam | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Mandy Marshall | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
Jane Margaret Grenfell | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
TARIRO JULIAN MATSVERU | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Jane Basa Namurye | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|||||
Professor Martyn William Percy | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.