Hanes ariannol ALDWINCLE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1027922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.31k £92.00k £60.00k £82.71k £109.02k
Cyfanswm gwariant £75.33k £83.00k £60.00k £80.98k £96.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £39.15k £5.87k £44.00k £52.41k £104.23k