Hanes ariannol WORLINGHAM PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1027941
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £120.40k £114.64k £105.11k £123.21k £128.18k
Cyfanswm gwariant £117.55k £112.64k £100.15k £120.63k £126.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £96.06k £100.31k £90.02k £92.73k £107.77k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A