Hanes ariannol ST WILFRID'S PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1027964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.16k £119.01k £102.06k £100.45k £112.24k
Cyfanswm gwariant £134.68k £128.91k £88.53k £101.74k £99.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A