Ymddiriedolwyr ST WILFRID'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1027964
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Wild | Cadeirydd | 30 November 2021 |
|
|
||||
Hannah Proctor | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Stephanie Jervis | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Jobling | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Shannon Cragg | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Liz Moores | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Mark Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Catherine Priestley | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.