Hanes ariannol ST CHADS PLAYGROUP (NEWCASTLE)

Rhif yr elusen: 1028052
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £38.82k £53.40k £53.24k £47.22k £43.10k
Cyfanswm gwariant £37.30k £52.26k £51.95k £51.04k £48.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A