Hanes ariannol FRIENDS OF REDLANDS

Rhif yr elusen: 1028054
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2016 30/08/2017 30/08/2018 30/08/2019 30/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £5.65k £5.91k £13.44k £9.63k £7.46k
Cyfanswm gwariant £2.94k £3.31k £12.82k £15.50k £2.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A