Hanes ariannol BRITISH FRIENDS OF RAMBAM MEDICAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1028061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.41k | £95.25k | £564.06k | £921.29k | £444.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.14k | £102.28k | £545.98k | £797.20k | £526.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £400.00k | £792.26k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £159.18k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.59k | £3.74k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £3.29k | £125.29k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £545.98k | £790.39k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £6.82k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £600 | £1.19k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £539.50k | £789.20k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.