Hanes ariannol ROTARY CLUB OF HULL KINGSTON TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1028075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.38k £2.09k £2.14k £5.34k £6.73k
Cyfanswm gwariant £1.73k £480 £3.07k £0 £7.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A