Hanes ariannol ACORNS NURSERY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1028177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.32k | £116.05k | £151.14k | £157.21k | £167.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.07k | £125.79k | £139.68k | £145.21k | £151.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £66.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £20.15k | £66.25k | £66.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.