BURNHAM MARKET NURSERY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ofsted registered pre-school Nursery offering a flexible service Mon-Fri, academic term time, 9.00am to 3.00pm. Places are available for 2 to 4 year olds and the setting is eligible for governement funding for 2 year olds and 3 & 4 year olds (subject to conditions).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,598 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- BURNHAM MARKET NURSERY SCHOOL (Enw blaenorol)
- BURNHAM MARKET PRE-SCHOOL PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Billing | Cadeirydd | 09 June 2021 |
|
|
||||
Emma Margaret Thompson | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||
Alana Jasmine Edge | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Rebecca Newstead | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Katie Rutland | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|||||
Ellen Rose Barker | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Danielle Warren | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Lisa Clark | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.77k | £50.50k | £39.35k | £52.53k | £40.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.53k | £53.30k | £46.61k | £50.36k | £43.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.90k | N/A | £32.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 29 October 2014
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Burnham Market Primary School
Friars Lane
Burnham Norton
KING'S LYNN
PE31 8JA
- Ffôn:
- 07985905178
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window