Ymddiriedolwyr BLEAN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1028186

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 468 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Anne Brandon | Cadeirydd | 10 January 2023 |
|
|
||||
Laura Shelli Fletcher | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Leah Sophie Fusco | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Megan Brockington | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Hannah Louise Simmons | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Julie Vine | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Lorraine Mulvihill | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.