Hanes ariannol FRIENDS OF WOODLAND GRANGE

Rhif yr elusen: 1028219
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 328 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £16.71k £3.93k £5.14k £1.00k £10.19k
Cyfanswm gwariant £8.26k £9.72k £5.21k £151 £11.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A