Hanes ariannol CLIFFORD COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1028230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.49k £21.23k £6.67k £6.39k £6.47k
Cyfanswm gwariant £10.42k £8.68k £10.62k £8.25k £8.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £16.90k N/A N/A N/A