Hanes ariannol SOUTH FARNHAM SCHOOL PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1028238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.62k £19.71k £26.71k £29.12k £46.51k
Cyfanswm gwariant £53.94k £29.97k £31.32k £4.87k £47.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A