Ymddiriedolwyr SOUTH FARNHAM SCHOOL PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1028238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Yasmin Riffi Ymddiriedolwr 15 January 2025
Dim ar gofnod
Leslie Andrew Bishop Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Esther Franks Ymddiriedolwr 23 February 2022
SOUTH FARNHAM SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jodie Chambers Ymddiriedolwr 21 January 2020
Dim ar gofnod
Alexandra Chester Ymddiriedolwr 13 November 2018
Dim ar gofnod