ymddiriedolwyr COLCHESTER ARCHAEOLOGICAL GROUP
Rhif yr elusen: 1028434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ernest Hamilton-Macy | Cadeirydd | 17 September 2019 |
|
|
||||
Jonathan Oldham | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Lucy Jack | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|||||
Jonathan Pearsall | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Bradley Rawlings | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Roger Cook | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Sue Keen | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Dr Tim Dennis | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Samantha Jane Rowley | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Alan Chaplin | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
BARBARA JEAN BUTLER BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD JAMES GOODMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNA ELIZABETH MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.