Hanes ariannol AFRICAN CARIBBEAN CARE GROUP
Rhif yr elusen: 1028464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £234.69k | £244.31k | £406.29k | £507.71k | £537.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.17k | £286.60k | £270.54k | £413.27k | £432.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.59k | £67.79k | £146.95k | £392.08k | £178.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £24.12k | £7.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £463.76k | £523.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £146 | £539 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £19.69k | £6.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £413.23k | £432.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £40 | £79 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £2.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.