Hanes ariannol EAST & MID DEVON DEAF CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 1028535
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/04/2013 | 17/04/2014 | 17/04/2015 | 17/04/2016 | 17/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48k | £1.18k | £605 | £620 | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.63k | £1.53k | £1.88k | £1.18k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.