Hanes ariannol PISCES SWIMMING CLUB FOR DISABLED PEOPLE

Rhif yr elusen: 1028581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.29k £250 £331 £3.62k £3.24k
Cyfanswm gwariant £1.87k £150 £846 £2.51k £3.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A