Hanes ariannol FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST CHINGFORD

Rhif yr elusen: 1028667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £923 £605 £815 £1.22k £2.83k
Cyfanswm gwariant £21.42k £24.01k £23.00k £18.73k £16.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A