UNIVERSITY OF THE THIRD AGE IN KENNET (WILTSHIRE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity is democratic, self funded and a self managed organisation which exists to provide education & leisure activities for men & women, no longer in full time employment. Activities are organised entirely by members who both learn from & teach each other. At present nearly 70 groups meet to discuss & learn about a wide variety of subjects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- U 3 A IN KENNET (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Maxwell-Hart | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
David Pocock | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Catherine Lockwood Mrs | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Alastair Mark Sheen | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Bin Ngah Hamzah | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Jill Chambers | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Alison Dewar | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Georgina Neville | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
ANNETTE WEAVER | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Jeffery Hide | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Michael Colin Morison | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||||
Jillian TURNER | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.09k | £8.33k | £22.62k | £10.55k | £21.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.64k | £6.40k | £21.82k | £11.91k | £24.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/09/1993 AS AMENDED ON 24/09/1997 AS AMENDED ON 28/05/2003 AS AMENDED ON 25/11/2009 AS AMENDED ON 24/11/2010 AS AMENDED ON 23/11/2011 AS AMENDED ON 28 JUN 2017 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 25 Mar 2021 as amended on 20 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
IN PRACTICE KENNET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Meadow Rise
Lockeridge
MARLBOROUGH
SN8 4ED
- Ffôn:
- 07900 223345
- E-bost:
- info@u3ainkennet.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window