Hanes ariannol CRINGLEFORD CRACKERJACKS PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1028701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.05k | £127.28k | £148.02k | £170.38k | £195.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.52k | £126.11k | £141.04k | £160.74k | £182.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £121.43k | £141.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £118.24k | £102.18k | £108.84k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.