Hanes ariannol ST MARGARET'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1028825
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.48k | £77.32k | £100.69k | £103.41k | £90.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.12k | £85.05k | £86.93k | £100.86k | £94.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.32k | £0 | £80.22k | £88.58k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £79.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.