Hanes ariannol AGE CONCERN PEMBROKESHIRE

Rhif yr elusen: 1028903
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £275.32k £305.95k £320.73k £92.58k £13
Cyfanswm gwariant £248.47k £292.99k £399.69k £151.17k £12.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £89.23k £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £45.62k £207.43k £10.84k N/A