Hanes ariannol ABBOTTS ANN NURSERY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1028920
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.63k | £108.13k | £100.89k | £77.85k | £85.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.85k | £91.47k | £121.59k | £90.64k | £74.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £65.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £862 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.