Ymddiriedolwyr GOOD COMPANIONS OF THE HOLYWELL HOSPITALS
Rhif yr elusen: 1028966

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN BURNELL JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
PAMELA HUNT | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
KARAN HUGHES | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
BARRY LAMBERT | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
LINDA THOMAS | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||
CHERYL OLIVER | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
MARGARET KENNDY | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
||||
PAUL KAY | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|
||||
Sue Parkinson | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
MIRIAM METCALFE | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
LILIAN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALUN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN BARBARA CAUSER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EIRLYS HUMPHREYS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.