ymddiriedolwyr HILLINGDON NARROWBOATS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1029007
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Wright | Cadeirydd | 04 November 2023 |
|
|
||||
Paul Ayres | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Zebedee Jacobs | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Jacobs | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Chris Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Jez Walsh | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Mark Simmons | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
John Usher | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Peter Mahoney | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Robert Paulden | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Daniels | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
Paul Christopher John HUNTLEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.