ESSEX SOUTH EAST GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1029086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing Girlguiding to girls/women within the Essex South East area ranging from age 4 upwards

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £37,706
Cyfanswm gwariant: £62,516

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING ESSEX SOUTH EAST (Enw gwaith)
  • ESSEX SOUTH EAST COUNTY GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
  • ESSEX SOUTH EAST GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carole Elaine Davies Cadeirydd 02 September 2016
Dim ar gofnod
Elizabeth Perry Ymddiriedolwr 01 March 2024
Dim ar gofnod
Sharon Angela Lacey Ymddiriedolwr 15 July 2023
Dim ar gofnod
Andrea Bray Ymddiriedolwr 05 January 2023
Dim ar gofnod
Susan Kim Bishop Ymddiriedolwr 01 January 2023
EASTWOOD COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
rosalyn jones Ymddiriedolwr 01 November 2022
SOUTHEND WEST DIVISION GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Carol Roberts Ymddiriedolwr 11 September 2021
Dim ar gofnod
Amanda Gardner Ymddiriedolwr 18 August 2020
THE RAYLEIGH DIVISION GIRL GUIDES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Jane Baskett Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
JULIE NYE Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Carol Crowhurst Ymddiriedolwr 15 November 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.12k £51.81k £66.68k £36.56k £37.71k
Cyfanswm gwariant £56.58k £49.79k £71.47k £43.77k £62.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 04 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 04 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 29 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 29 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 16 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 16 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Girlguiding Anglia
7 Gt. Hautbois Road
Coltishall
NORWICH
NR12 7JN
Ffôn:
07838325586