ymddiriedolwyr ELLESMERE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1029099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Leonard | Cadeirydd | 03 January 2022 |
|
|||||
Michael Hayes | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|||||
Heather Richardson | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Dr Kirstine Anderson | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Scialpi-Sullivan | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Donald Young | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|||||
Peter Leonard | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Jacob Bond | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|||||
Reece McSherry | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Matthew Morrissey | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Robert Scanlan | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
Deborah Forrest | Ymddiriedolwr | 31 March 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.