Hanes ariannol ST TUDY PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1029100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.39k | £57.26k | £73.82k | £92.77k | £92.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.19k | £56.36k | £64.95k | £88.16k | £100.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.28k | £36.82k | £34.01k | £53.46k | £54.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.