ymddiriedolwyr ST TUDY PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1029100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Cashley-Field | Cadeirydd | 07 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Casperson | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Sophie Hansford | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Jennifer Kempthorne | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Rachael Tootle | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Elsie Preddy | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Amanda Polkinghorne | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Emma Kathleen Martin | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.