ymddiriedolwyr OASIS COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1029128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TIM PATERNOSTER | Cadeirydd | 10 March 2007 |
|
|
||||
Nicholas Fuller | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Simon Rayner Colenutt | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Jacquetta Magloire | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
Peter Allan George Stanley | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
Susan Corbett | Ymddiriedolwr | 20 July 2014 |
|
|
||||
MRS ANNE LOTT | Ymddiriedolwr | 31 January 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.