Hanes ariannol TICKLEFORD PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1029133
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.27k | £85.63k | £32.25k | £573 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.64k | £78.63k | £29.77k | £14.62k | £480 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.