ymddiriedolwyr NEWQUAY SURF LIFE SAVING CLUB
Rhif yr elusen: 1029134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Hilbery | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Sonya Macintosh | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Sarah McIntosh | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Samantha Sutherland | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Sam Carter | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Matthew Love | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Deborah Kipling | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Paul Price | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Richard Sykes | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Ruth Selvey | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Holly Sykes | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.