Hanes ariannol ASHFORD FAMILY NURSERY

Rhif yr elusen: 1029137
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £95.24k £98.90k £101.61k £100.23k £97.75k
Cyfanswm gwariant £95.97k £96.12k £92.86k £113.07k £93.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £60.81k £0 N/A N/A N/A