EALING TALKING NEWSPAPERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Records the local weekly newspaper and other information for distribution on USB memory sticks and other media to blind and visually impaired people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Ealing
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN GEORGE WATKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Colin Scott Gourlay | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Williams | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET BUTCHER | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|||||
MRS ALEX BROMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN JOHN MORTIMORE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.84k | £2.23k | £4.47k | £3.62k | £5.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.87k | £5.23k | £5.16k | £5.38k | £5.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/10/1993 AS AMENDED ON 22/07/2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELEIVE THE BLIND OR THE PARTIALLY SIGHTED OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN BY THE PROVISION OF RECORDED MATERIAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EALING TALKING NEWSPAPERS
39 BROUGHTON ROAD
LONDON
W13 8QW
- Ffôn:
- 02088402313
- E-bost:
- info@ealingtalkingnews.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window