Hanes ariannol EAST HARPTREE NURSERY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1029276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (219 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £169.00k £116.88k £143.87k £205.45k £315.04k
Cyfanswm gwariant £152.51k £114.39k £128.98k £48.01k £304.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £75.22k £96.51k £122.47k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A