Hanes ariannol EARLEYBIRD PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1029326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £179.74k £175.13k £210.22k £194.93k £229.31k
Cyfanswm gwariant £169.68k £186.29k £189.44k £208.51k £211.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £154.81k £163.64k £192.52k £173.31k £202.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A