Headingley Pre School

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Early Years Education, Training and Research in Leeds and the surrounding areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £147,036 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 529217 ST AGNES P N E U SCHOOL LIMITED
- 08 Rhagfyr 1993: Cofrestrwyd
- 07 Medi 2010: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HEADINGLEY PRE SCHOOL (Enw gwaith)
- Leeds Early Years Association (Enw gwaith)
- ST MICHAEL'S PLAYSCHOOL (HEADINGLEY) (Enw blaenorol)
- ST MICHAEL'S PRE-SCHOOL (HEADINGLEY) (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Parr | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Molly Rigg | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Michelle Lanham | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Ellen McCartney Sansoya | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Christine Barraclough | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.08k | £325.57k | £314.04k | £166.07k | £180.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £372.71k | £299.96k | £370.28k | £157.12k | £169.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £268.37k | £282.82k | £132.82k | £147.04k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Awst 2022 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2021
(Mae'r cyfrifon |
03 Awst 2022 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2020
(Mae'r cyfrifon |
30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Tachwedd 2020 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Rhagfyr 2020 | 175 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 22 May 2015 as amended on 01 Sep 2007
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Headingley Preschool
C/O Shire Oak Primary
Wood Lane
Leeds
LS6 2DT
- Ffôn:
- 01132304035
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window