PENSFORD TODDLERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a local toddler group providing activities for local families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Knox | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £892 | £612 | £1.20k | £1.14k | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03k | £889 | £1.51k | £1.34k | £1.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 SEPTEMBER 1993 as amended on 17 Apr 2018 as amended on 18 Aug 2018 as amended on 18 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
The Aim of the Playgroup is to enhance the development and education of children under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play facilities together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children, regardless of race, culture, religion or means (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Publow Lane
Pensford
BRISTOL
BS39 4HW
- Ffôn:
- 07967730357
- E-bost:
- pensfordtoddlers@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window